Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Havnen 2, 3060 Espergærde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-25 fjernes Direktion: Lars Kolvig (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-25 fjernes Navne: KOLVIG FILM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Havnen 2, 3060 Espergærde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 4. tv., 1620 København V (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2003-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er selv eller gennem ejerandele i andre selskaber at udvikle, producere, erhverve og udnytte film og dertil knyttede rettigheder efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-12-15 tilføjes Vedtægter: 2003-12-15 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 4. tv., 1620 København V (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rågevej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-04-20)
Den 2000-06-09 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-06-09 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rågevej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-04-20)
Den 2000-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-30 tilføjes Navne: KOLVIG FILM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-29 fjernes Navne: HOLDINGSSELSKABET AF 11.NOVEMBER 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-12 tilføjes Navne: HOLDINGSSELSKABET AF 11.NOVEMBER 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-11 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1015 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-11 tilføjes Direktion: Lars Kolvig (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-11-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-11-11 tilføjes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-11-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1015 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)