Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Beck Jørgensen | 24.11.1997 | 07.03.2001 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1997 | 24.11.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bernt Matthias Peschcke-Køedt | 24.11.1997 | 26.05.1999 | bestyrelse |
Carsten Beck Jørgensen | 24.11.1997 | 26.05.1999 | bestyrelse |
Preben Max Rabenhorst | 24.11.1997 | 07.08.1998 | bestyrelse |