Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 1997-07-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KNUD JØRGENSEN ERHVERV ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEBEL ERHVERVSCENTER ApS. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i kontrollerede selskaber samt finansiering og formueforvaltning. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-20 tilføjes Vedtægter: 2019-02-20 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 80, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 23, 6690 Gørding (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: knud@donslundmolle.dk (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2016-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2016-06-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2011-11-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 23, 6690 Gørding (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 27, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 27, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 27, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2006-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 27, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2006-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Varhovej 13, 6690 Gørding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-26 tilføjes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varhovej 13, 6690 Gørding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-17 tilføjes Direktion: Knud Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Esbjerg El- og Hvidevareservice ApS. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 1997-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Legale ejere: Knud Jørgensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1997-07-17 tilføjes Navne: K.J. HOLDING. GØRDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-17 tilføjes Reelle ejere: Knud Jørgensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1997-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 1997-07-17 tilføjes Stiftere: Knud Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 tilføjes Vedtægter: 1997-07-17 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 1997-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)