Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 23, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-16 fjernes Direktion: Jesper Sander Holmvang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-16 fjernes Navne: SELSKABET AF 9. DECEMBER 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 22/4 1993 REV, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 23, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 23, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2002-07-03)
Den 2002-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 23, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2002-07-03)
Den 2002-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 17, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-10 tilføjes Navne: SELSKABET AF 9. DECEMBER 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-09 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1191 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-09 tilføjes Direktion: Jesper Sander Holmvang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 22/4 1993 REV, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Vedtægter: 1997-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 17, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1191 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)