Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Holger Würtz Hansen | 29.10.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Bie Thyssen | 13.11.1997 | 29.10.2004 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1997 | 13.11.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Peter Trier Rasmussen | 29.10.2004 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Aage Würtz | 29.10.2004 | 11.04.2018 | formand |
Holger Würtz Hansen | 13.11.1997 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bie Thyssen | 13.11.1997 | 29.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Myrfeld | 13.11.1997 | 29.10.2004 | formand |