Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 3 a., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 fjernes Navne: HP TRAWL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Stiftere: Herman Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Gitte Lyng Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Direktion: Herman Christian Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalanbringelse og formueadministration, herunder udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 tilføjes Vedtægter: 2002-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-17 fjernes Revisor: MC REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-17 tilføjes Navne: HP TRAWL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-16 fjernes Navne: KUTTER 'KRISTA LYNG' L. 643 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Immanuel Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 3 a., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-26 tilføjes Bestyrelse: Gitte Lyng Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Direktion: Herman Christian Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Navne: KUTTER 'KRISTA LYNG' L. 643 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Revisor: MC REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Stiftere: Herman Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)