Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 80, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Navne: STAR-WOOD A/S INTERNATIONAL (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Bestyrelse: Clauz Benjamin Anders Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Direktion: Clauz Benjamin Anders Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 fjernes Bestyrelse: Wolffgang-Ernst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Erik Jarvan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Bestyrelse: Otto Wolfgang Klüber (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Bestyrelse: Flemming Svejstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Revisor: BORRING & BLOCH PEDERSEN V/PETER BORRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen og en direktør i forening. Bestyrelsne kan meddele prokura enkel eller kollektiv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Vedtægter: 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 80, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 151, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-15 tilføjes Bestyrelse: Jes Uffe Nygaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Direktion: Clauz Benjamin Anders Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Clauz Benjamin Anders Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Bestyrelse: Clauz Benjamin Anders Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Jes Uffe Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Direktion: Jes Uffe Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Erik Jarvan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-01 fjernes Revisor: BORRING & BLOCH PEDERSEN V/PETER BORRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-27 tilføjes Navne: STAR-WOOD A/S INTERNATIONAL (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-26 fjernes Navne: SLP 11.233 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-26 tilføjes Bestyrelse: Flemming Svejstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Revisor: BORRING & BLOCH PEDERSEN V/PETER BORRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 151, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: SLP 11.233 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann, BORRING & BLOCH PEDERSEN V/PETER BORRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)