Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Legale ejere | Binavne | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Tegningsregel | Kapitalvaluta | ||||
Børsnoteret |
Den 2024-09-03 tilføjes Bestyrelse: Ole Hillebrandt Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Bestyrelse: Carl Henrik Wej Petersen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-02 fjernes Bestyrelse: Ole Hillebrandt Jensen (formand) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 151.000.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-04-02 tilføjes Vedtægter: 2024-04-02 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-06-29 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Hovedbranche: Transmission af elektricitet (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: nexel@nexel.dk (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Dreyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-05-30 fjernes Bestyrelse: Erik Hesdorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Peter Estacio Franco Oxtorp (suppleant) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Andel Holding A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: SEAS-NVE Forsyningsnet A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Tove Feld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 fjernes Bestyrelse: Anders Vikkelsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Binavne: SEAS-NVE Service A/S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Navne: Nexel A/S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 fjernes Navne: SEAS-NVE Service A/S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-05-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2020-11-10 tilføjes Bestyrelse: Carl Henrik Wej Petersen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-11-10 fjernes Bestyrelse: Cäthe Juul Bay-Smidt (næstformand) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-11-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Anders Vikkelsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Bøss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-31 tilføjes Navne: SEAS-NVE Service A/S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-08-30 fjernes Navne: Ørsted Sales & Distribution A/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@orsted.com (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-27 fjernes Binavne: DONG ENERGY TELE A/S, DONG ENERGY S&D A/S, DONG ENERGY FIBER A/S, DE SALES & DISTRIBUTION A/S, Orsted Sales & Distribution A/S, DONG Energy Sales & Distribution A/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-05-26 tilføjes Bestyrelse: Cäthe Juul Bay-Smidt (næstformand) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-05-26 fjernes Bestyrelse: Mikkel Rosendahl (næstformand) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kjær Lundberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Bestyrelse: Daniel Tas Sandermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Anders Vikkelsø (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Morten Hultberg Buchgreitz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere varer og levere serviceydelser, der har tilknytning til transport og udnyttelse af el og andre energiformer samt andre forsyningsarter og typer af infrastruktur, at forestå rådgivning om samt bygning og drift af anlæg, der transporterer, oplagrer eller udnytter el eller andre energiformer samt andre forsyningsarter og typer af infrastruktur, og levere serviceydelser, der har tilknytning hertil, og at udføre anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med en af de ovennævnte former for virksomhed. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: SEAS-NVE Forsyningsnet A/S (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Ørsted A/S (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Kjær Lundberg (suppleant) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-24 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Rosendahl (næstformand) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-06-24 fjernes Bestyrelse: Hanne Legardt Blume Levy (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kjær Lundberg (suppleant) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Daniel Flemming Gudmar Kaus (suppleant) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@orsted.com (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: dongenergy@dongenergy.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-30 tilføjes Navne: Ørsted Sales & Distribution A/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-10-29 fjernes Navne: DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-10-27 tilføjes Binavne: Orsted Sales & Distribution A/S, DONG Energy Sales & Distribution A/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Allan Bødskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-25 tilføjes Bestyrelse: Daniel Flemming Gudmar Kaus (suppleant) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-04-25 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Modisaotsile Mitens (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Bestyrelse: Marianne Wiinholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Krogsgaard Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-30 tilføjes Direktion: Morten Hultberg Buchgreitz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Direktion: Lars Erik Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, købe, transportere, sælge og udnytte el og andre energiformer, at producere varer og levere serviceydelser, der har tilknytning til produktion, køb, transport, salg og udnyttelse af el og andre energiformer, at forestå rådgivning om samt bygning og drift af anlæg, der producerer, transporterer eller udnytter el eller andre energiformer, at udføre virksomhed med anlæg og drift af lysledere og andre tilsvarende infrastrukturer og levere serviceydelser, der har tilknytning hertil, og at udføre anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med en af de ovenfor nævnte former for virksomhed. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2012-10-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Krogsgaard Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Frederik Bergh-Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-29 fjernes Bestyrelse: Anders Eldrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 fjernes Bestyrelse: Niels Frederik Bergh-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-28 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Modisaotsile Mitens (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 fjernes Bestyrelse: Torsten Vincent Willems (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 fjernes Bestyrelse: Hanne Sten Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-27 tilføjes Direktion: Peter Asboe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-31 fjernes Binavne: KE NET A/S, KE DRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2010-07-05)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-07-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bestyrelse: Gitte Vibeke Larsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Distribution af gas (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2007-11-08 tilføjes Bibranche: Distribution af gas (offentliggjort 2008-01-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2007-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Legale ejere: Ørsted A/S (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: dongenergy@dongenergy.dk (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2007-04-17 tilføjes Bestyrelse: Gitte Vibeke Larsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-17 fjernes Bestyrelse: Leif Kjerulff Schjertzer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Lars Erik Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 fjernes Direktion: Poul Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2006-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nesa Allé 1, 2820 Gentofte (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2006-09-06 tilføjes Bestyrelse: Torkil Bentzen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Navne: DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-09-05 fjernes Navne: NESA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-10 fjernes Direktion: Hans Heidemann Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 fjernes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-01 tilføjes Bibranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2006-04-06 fjernes Bestyrelse: Jens Bahne Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-01 fjernes Bestyrelse: Niel Flemming Blandford (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-04-11)