Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Michael Ankerstjerne(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Michael Ankerstjerne | 01.05.2016 | Storardenvej 15, 9510 Arden |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FOTOGRAF KIM NIELSEN | 20214074 | Aktiv | Fotoforretninger (477820) |
KURT HOLDING ApS | 31363071 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.06.2001 | 266,86 (km) | Randersvej 69, 8200 Århus N | Knud Lavards Gade 6, 1730 København V |
06.12.2002 | 265,12 (km) | Knud Lavards Gade 6, 1730 København V | Helgenæsgade 2, 8000 Århus C |
15.10.2003 | 175,50 (km) | Helgenæsgade 2, 8000 Århus C | Dalen 19, 4300 Holbæk |
14.12.2006 | 0,86 (km) | Dalen 19, 4300 Holbæk | Bakkekammen 47, 4300 Holbæk |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Bakkekammen 47, 4300 Holbæk | Bakkekammen 47, 4300 Holbæk |
FOTOGRAF KIM NIELSEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.09.1997 (9879 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fotograf Kenneth Rimm | 14564144 |
Fotograf Kim Ebbe Hattesen | 52258251 |
Fotograf Kim Matthäi Leland | 36259949 |
Fotograf Kim Mätzke | 35334009 |
FOTOGRAF KIM NIELSEN | 20214074 |
Fotograf Kim Poulsen. | 37325678 |
fotograf kim wendt | 39069725 |
FOTOGRAF KIRSTEN BILLE | 12839448 |
Fotograf Kirsten Ellebæk v/Kirsten Ellebæk Petersen | 30948165 |
FOTOGRAF KLAUS HOLSTING | 16596353 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Michael Ankerstjerne(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Michael Ankerstjerne(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |