Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Larsen | 04.07.1997 | 04.07.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Hedegård Knudsen | 01.03.2007 | 26.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tom Richardt | 22.02.2006 | 01.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Morten Klüts | 30.07.2003 | 22.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Anja Madsen | 28.05.2002 | 30.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
Steen Wichmann Andersen | 21.03.2000 | 28.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Martin Larsen | 24.08.1998 | 26.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kristian Skov Sørensen | 24.08.1998 | 26.05.2008 | formand |