Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Petersen | 05.02.1998 | 22.11.2001 | direktion |
Allan Falkenstrøm Clausen | 05.02.1998 | 22.11.2001 | direktion |
Carsten Hove | 02.07.1997 | 05.02.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klavs Kaiser | 14.01.1999 | 30.08.1999 | bestyrelse |
Steen Petersen | 05.02.1998 | 22.11.2001 | bestyrelse |
Allan Falkenstrøm Clausen | 05.02.1998 | 22.11.2001 | bestyrelse |
Jes Aage Henning | 05.02.1998 | 30.08.1999 | bestyrelse |