Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Ullerup | 11.12.2008 | 02.06.2015 | formand |
Carsten Dencker Nielsen | 11.12.2008 | 02.06.2015 | næstformand |
Ian Søren Haslund-Christensen | 11.12.2008 | 11.12.2008 | bestyrelse |
Kjeld Erik Brødsgaard | 01.01.2007 | 02.06.2015 | bestyrelse |
Henning Kristiansen | 24.09.1997 | 20.03.2009 | næstformand |
Agnes Ida Benedicte Nicolaisen | 08.07.1997 | 02.06.2015 | bestyrelse |
Bent Kløcker Kierkegaard | 08.07.1997 | 11.12.2008 | bestyrelse |
Tage Lyneborg | 08.07.1997 | 31.12.2001 | bestyrelse |