Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Henning Vestergaard | 17.12.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Victor Christoffersen | 01.07.1997 | 17.12.1997 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nielsen | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henning Vestergaard | 17.04.1998 | bestyrelse |
Ib Thrane | 17.04.1998 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Aage Holte | 17.04.1998 | 31.03.2020 | bestyrelse |
Knud Erik Nielsen | 17.04.1998 | 25.02.2010 | bestyrelse |