Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Besser Kirkevej 24, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-12-03 fjernes Bestyrelse: Karl Johan Tønner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Direktion: Karl Johan Tønner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-12-03 fjernes Navne: A/S SAMSØ GOLFANLÆG (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-12-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Stiftere: Samsø Turistforening, Samsø Golfklub, SAMSØ LINIEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2012-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Besser Kirkevej 24, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2012-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbakkevej 2, 8305 Samsø (offentliggjort 2009-02-10)
Den 2012-04-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Hvidtved Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Bestyrelse: Inge Øster Vadstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Direktion: Karl Johan Tønner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Direktion: Valter Merrild-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbakkevej 2, 8305 Samsø (offentliggjort 2009-02-10)
Den 2009-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sælvig 64, 8305 Samsø (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2000-04-28)
Den 2007-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og bortforpagte golfanlæg samt samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Vedtægter: 2007-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Karl Johan Tønner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sælvig 64, 8305 Samsø (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 32, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-14 fjernes Bestyrelse: Karl Johan Tønner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Bestyrelse: Karl Johan Tønner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Bestyrelse: Hellen Ingerslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2000-04-28)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 32, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-04 tilføjes Bestyrelse: Hellen Ingerslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Direktion: Valter Merrild-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Navne: A/S SAMSØ GOLFANLÆG (offentliggjort 2013-12-03)
Den 1997-06-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Stiftere: Samsø Turistforening, Samsø Golfklub, SAMSØ LINIEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-03)
Den 1997-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)