Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-20 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og drift af landbrug samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-02-25 tilføjes Vedtægter: 2015-02-25 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2012-02-02 tilføjes Bestyrelse: Heidi Fog (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Legale ejere: HENRIK A. FOG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Fog (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: salg@hafog.dk (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2004-04-13 tilføjes Bestyrelse: Carsten Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@hafog.dk (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2003-02-11 tilføjes Navne: HENRIK A. FOG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-03-17)
Den 2003-02-10 fjernes Navne: MATR. NR. 23 SF BRØNDBYVESTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngager 5-9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Binavne: LØVEBJERGGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Karsten Fog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: MATR. NR. 23 SF BRØNDBYVESTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: HENRIK A. FOG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)