Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gullev Byvej 9, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 fjernes Direktion: Hans Skaaning Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 fjernes Navne: HA-MO HANDEL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Revisor: Poul Erik Sundstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Stiftere: Hans Skaaning Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-26 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-25 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve byggevirksomhed, handel med og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 tilføjes Navne: HA-MO HANDEL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-27 fjernes Navne: BYGGE- OG HANDELSSELSKABET HA-MO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 tilføjes Vedtægter: 2008-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gullev Byvej 9, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gullev Byvej 9, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gullev Byvej 9, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-11 tilføjes Direktion: Hans Skaaning Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Navne: BYGGE- OG HANDELSSELSKABET HA-MO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Revisor: Poul Erik Sundstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Stiftere: Hans Skaaning Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)