Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubbedamsvej 27, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Hovedbranche: Autoservice i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 fjernes Navne: NETTOCLEAN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Stiftere: John Hansen, Bjarne Kaare Gøttche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-28 fjernes Bestyrelse: Michael Isaksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 fjernes Direktion: Michael Isaksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: Marianne Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-05-20 fjernes Bestyrelse: Jack Hesselholt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-17 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-17 tilføjes Hovedbranche: Autoservice i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-16 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbedamsvej 27, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedgade 28, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2001-08-05 tilføjes Bestyrelse: Jack Hesselholt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring og klargøring af biler, egen produktion/en gros virksomhed med handel af miljøvenlige r rengøringsprodukter samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-05 tilføjes Navne: NETTOCLEAN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-04 fjernes Navne: DANSK ALPACA CO. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-05 tilføjes Vedtægter: 2001-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 fjernes Bestyrelse: John Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-29 fjernes Bestyrelse: Michael Isaksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-15 fjernes Bestyrelse: Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-07 fjernes Direktion: John Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-21 tilføjes Bestyrelse: Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-21 fjernes Bestyrelse: Stig Højgaard de Blanck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-21 tilføjes Direktion: Michael Isaksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-20 tilføjes Bestyrelse: Stig Højgaard de Blanck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Bestyrelse: Bjarne Kaare Gøttche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedgade 28, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 1997-07-24 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Kaare Gøttche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Direktion: John Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Navne: DANSK ALPACA CO. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Revisor: Marianne Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Stiftere: John Hansen, Bjarne Kaare Gøttche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)