Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 3.10.2010 ApS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Wandrup von Wieding I/S. (offentliggjort 2011-07-20)
Den 2016-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pearlfisher Copenhagen ApS. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2018-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3X Ventures ApS. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2023-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N96 ApS. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2024-02-23 tilføjes Vedtægter: 2024-02-23 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-06-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-12 tilføjes Navne: von Wieding Lidin ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-11 fjernes Navne: VON WIEDING ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-12 tilføjes Vedtægter: 2022-02-12 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-06-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. Endvidere udøves virksomhed inden for design, kommunikation, kunst, film, kultur, industriel design og produktion samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2020-11-10 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2020-11-10 fjernes Revisor: Aksel Christensen (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2008-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tegnestuen "Design By" samt grafisk assistance og dermed beslægtet virksomhed. Endvidere har selskabet til formål at drive handel og service. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2008-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 162.127,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Vedtægter: 2008-05-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2000-10-23)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-27 tilføjes Revisor: Aksel Christensen (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2004-08-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2000-10-23)
Den 2000-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 14, 4. (offentliggjort 2000-05-01)
Den 2000-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 14, 4. (offentliggjort 2000-05-01)
Den 2000-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 4., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-01 tilføjes Navne: VON WIEDING ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 1997-10-31 fjernes Navne: VON WEIDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.320.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 4., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1997-06-20 tilføjes Direktion: Jesper von Wieding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-20 tilføjes Legale ejere: Jesper von Wieding (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1997-06-20 tilføjes Navne: VON WEIDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper von Wieding (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1997-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 1997-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 1997-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 1997-06-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Stiftere: Jesper von Wieding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)