Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Thomassen | 11.04.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Kristian Ruseng Thomassen | 27.06.1997 | 11.04.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Kristian Birkjær Pedersen | 06.02.2022 | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Thomassen | 11.04.2006 | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Bracht Thomassen | 11.04.2006 | 12.05.2022 | formand |
Knud Borup Jensen | 11.04.2006 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kristian Ruseng Thomassen | 27.06.1997 | 11.04.2006 | bestyrelsesmedlem |