Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cecilie Rørbye Edelmann | 25.11.2002 | 11.02.2003 | direktion |
Finn Carl John Rørbye | 17.11.1997 | 25.11.2002 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1997 | 17.11.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cecilie Rørbye Edelmann | 25.11.2002 | 11.02.2003 | bestyrelse |
Erik Carl Peter Rørbye | 25.11.2002 | 11.02.2003 | bestyrelse |
Søren Bach Mortensen | 25.11.2002 | 11.02.2003 | bestyrelse |