Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Stiftere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-11 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-11 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 43, 1., 1161 København K (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 19, 5., 1265 København K (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-03-13 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Mette Dørler (direktør) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Stig Birk Dørler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 19, 5., 1265 København K (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 29-31, 1456 København K (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-16 tilføjes Bestyrelse: Mette Dørler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-16 fjernes Bestyrelse: Rune Tandgård Derno (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Rune Tandgård Derno (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2013-07-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2013-07-11 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 29-31, 1456 København K (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2010-11-09)
Den 2010-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2010-11-09)
Den 2010-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-10-16)
Den 2010-11-09 tilføjes Direktion: Stig Birk Dørler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-09 fjernes Direktion: Henrik Wessmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 tilføjes Legale ejere: COPENHAGEN CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2010-11-09 tilføjes Reelle ejere: Mette Dørler, Stig Birk Dørler (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2010-11-09 tilføjes Vedtægter: 2010-11-09 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2010-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-10-16)
Den 2010-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 3, 3., 1107 København K (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-10 tilføjes Navne: KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-10-09 fjernes Navne: KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2008-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-18)
Den 2008-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2008-10-10 fjernes Bestyrelse: Claus Ørskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2007-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-01 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 fjernes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Bestyrelse: Claus Ørskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-25 tilføjes Direktion: Claus Ørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-25 fjernes Direktion: Henrik Wessmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Navne: KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-05-24 fjernes Navne: KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-10-24)
Den 2006-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-25 fjernes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD, GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 249.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 tilføjes Navne: KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-10-24)
Den 2003-09-18 fjernes Navne: BYGGE-PARTNERE I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 3, 3., 1107 København K (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2002-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 7, 1614 København V (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 7, 1614 København V (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1101 København K (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2002-05-30 tilføjes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD, C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1101 København K (offentliggjort 2001-09-05)
Den 2001-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1101 København K (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2000-05-18 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2000-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1101 København K (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2000-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Livj gergade 17, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-27 tilføjes Direktion: Henrik Wessmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-27 fjernes Direktion: Claes Robert Magnus Ekbom (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-27 fjernes Bestyrelse: Claes Robert Magnus Ekbom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 fjernes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-21 tilføjes Navne: BYGGE-PARTNERE I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-20 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2013 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-20 tilføjes Bestyrelse: Claes Robert Magnus Ekbom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-20 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-20 tilføjes Direktion: Claes Robert Magnus Ekbom (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-20 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-20 tilføjes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livj gergade 17, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2013 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)