Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MATERIEL UDLEJNING HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MATERIEL UDLEJNING HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2013-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2013-05-21 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2013-04-18 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2013-04-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Vedtægter: 2008-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbrovænge 5, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-06 tilføjes Navne: MEYER INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-05 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2012 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-07 tilføjes Direktion: Steffen Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 tilføjes Legale ejere: Steffen Meyer (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1997-11-07 tilføjes Reelle ejere: Steffen Meyer (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1997-11-07 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2012 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 1997-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)