Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Enggaard Rasmussen | 05.08.2002 | 16.09.2010 | adm. dir |
Hans Christian Faber | 21.04.1998 | 05.08.2002 | direktion |
Jørgen Byriel | 06.06.1997 | 21.04.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Enggaard Krog | 05.08.2002 | 16.09.2010 | bestyrelse |
Elsebeth Svinth Rasmussen | 13.06.2001 | 16.09.2010 | bestyrelse |
Henning Enggaard Rasmussen | 21.04.1998 | 16.09.2010 | formand |
Hans Christian Faber | 21.04.1998 | 05.08.2002 | bestyrelse |
Dorthe Bruun | 21.04.1998 | 05.08.2002 | bestyrelse |
Peter Vinkler Simonsen | 21.04.1998 | 13.06.2001 | bestyrelse |