Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 63, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 38, 3. th., 1253 København K (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 38, 3. th., 1253 København K (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2011-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Grænsevej 40, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2008-12-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service, primært i forbindelse med edb-branchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Vedtægter: 2007-05-08 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2002-05-30 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 tilføjes Navne: KNOWTECH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 fjernes Navne: KM 689 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Jens Ole Smedegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1998-04-01 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Smedegaard (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1998-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Smedegaard (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Grænsevej 40, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-06 tilføjes Binavne: SMEDEGAARD SOFTWARE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Navne: KM 689 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 1997-06-06 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)