Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Januarvænget 49, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-12 fjernes Direktion: Connie Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-12 fjernes Navne: C. NIELSEN KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Stiftere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Vedtægter: 2000-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-23 tilføjes Navne: C. NIELSEN KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-22 fjernes Navne: MBPM 2 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-22 tilføjes Direktion: Connie Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 fjernes Direktion: Michael Prasanjit Baruah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Januarvænget 49, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-17 tilføjes Direktion: Michael Prasanjit Baruah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Navne: MBPM 2 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Stiftere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)