Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1997-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK VIDEO CENTER A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 1999-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK VIDEO CENTER VEST ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2005-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK VIDEO CENTER INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 15, st., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 15, st., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 15, st., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2017-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2011-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 2., 1100 København K (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 2., 1100 København K (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 17, 2., 1459 København K (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 17, 2., 1459 København K (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 6, 1602 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 6, 1602 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-02 tilføjes Direktion: Niels Hjuler Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i "DANSK VIDEO CENTER A/S" samt anden aktivitet i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Legale ejere: Niels Hjuler Andersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1997-06-02 tilføjes Navne: DVC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-02 tilføjes Reelle ejere: Niels Hjuler Andersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1997-06-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-06-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Stiftere: Niels Hjuler Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Vedtægter: 1997-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)