Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Hansen | 15.01.2019 | 08.01.2024 | direktør |
Torben Frank Christensen | 20.06.1997 | 15.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Hansen | 17.08.2022 | 08.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jürgen Harry Goldinger | 13.02.2020 | 08.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fabian Raphal Ginter | 13.02.2020 | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gerhard Karl Christian Warnke | 15.01.2019 | 08.01.2024 | formand |
Britta Maria Mauthe | 15.01.2019 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Hansen | 15.01.2019 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anni Dyrlund Christensen | 10.09.2015 | 15.01.2019 | formand |
Torben Frank Christensen | 20.06.1997 | 15.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Dyrlund Christensen | 20.06.1997 | 15.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Frank Dyrlund Christensen | 20.06.1997 | 10.09.2015 | formand |
Tommy Vestergaard Schmidt | 20.06.1997 | 30.06.1998 | bestyrelsesmedlem |