Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Simon Christensen(virk.: 39) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Herman Christensen(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Ewald Madsen(virk.: 51) Bestyrelsesmedlem | 4,00 % | 6,00 % | 10,00 % | 14,00 % |
Julie Bjørn Christensen(virk.: 8) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,50 % | 2,25 % | 3,75 % | 5,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Simon Christensen | 14.08.2009 | Damgårdsvej 11, 2930 Klampenborg |
Klaus Ewald Madsen | 06.02.2010 | Dybensøvej 4, 2830 Virum |
Julie Bjørn Christensen | 01.04.2014 | Lindegårdsvej 16, 2920 Charlottenlund |
Torben Herman Christensen | 01.11.2018 | Taarbæk Strandvej 42C, 2930 Klampenborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bente Christensen | 01.11.2018 | Taarbæk Strandvej 42C, 2930 Klampenborg |
Peter Christian Ringsing | 11.10.2021 | Bohrsgade 2, 1799 København V |
Kirsten Bøgelund Ringsing |
Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Aarhus Omni Bulk A/S | 41510293 | NORMAL | Godshåndtering (522400) |
CM BIOMASS PARTNERS A/S | 32283853 | NORMAL | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (467100) |
CM Biomass Holding A/S | 41722614 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CM HOLDING A/S | 27276024 | NORMAL | Speditører (522920) |
CM Navigator A/S | 44181770 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
CM PARTNER A/S | 20162902 | NORMAL | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
COPENHAGEN MERCHANTS A/S | 31495091 | NORMAL | Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (461100) |
Champagne Guru | 39824965 | Aktiv | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
ITALIAN WINE TRADING ApS | 29624305 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Navi Merchants A/S | 42186937 | NORMAL | Sø- og kysttransport af gods (502000) |
Navi Merchants Partners ApS | 44139367 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Schultz Chartering & Projects A/S | 16932302 | NORMAL | Speditører (522920) |
Vitra A/S | 40459677 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
14.11.2018 | 6,59 (km) | Lindegårdsvej 17, 2920 Charlottenlund | Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn |
09.02.2022 | 0,00 (km) | Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn | Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn |
03.10.2023 | 0,00 (km) | Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn | Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn |
CM PARTNER A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 30.06.1997 (9942 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CMP | 35283587 |
CMP | 38598899 |
CMP | 41867604 |
CMPA P/S | 42268461 |
CM PARTNER A/S | 20162902 |
CMP BATTERIER A/S | 52063612 |
CMP Bolig ApS | 37553212 |
CMP Byg | 42653276 |
CMP Company ApS | 38021966 |
CMP Company Holding ApS | 39422301 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Christensen(virk.: 39) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Torben Herman Christensen(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Klaus Ewald Madsen(virk.: 51) Bestyrelsesmedlem | 15 | 0 | 1 | 6 | 28 | 1 |
Julie Bjørn Christensen(virk.: 8) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 61 % | 0 % | 1 % | 4 % | 32 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Christian Ringsing(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Bente Christensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kirsten Bøgelund Ringsing(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 83 | 0 | 1 | 6 | 43 | 3 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 32 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Simon Christensen(virk.: 39) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 40 | 15 | 0 | 27 |
Torben Herman Christensen(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 31 | 8 | 5 | 31 |
Klaus Ewald Madsen(virk.: 51) Bestyrelsesmedlem | 37 | 1 | 0 | 16 |
Julie Bjørn Christensen(virk.: 8) Reelle ejere | 3 | 1 | 0 | 7 |
Sum | 111 | 25 | 5 | 81 |
Pct. | 50 % | 11 % | 2 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Christian Ringsing(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 5 | 4 | 1 |
Bente Christensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 1 | 1 |
Kirsten Bøgelund Ringsing(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 22 | 6 | 5 | 2 |
Pct. | 63 % | 17 % | 14 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |