Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandmarkvej 14, 8544 Mørke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Direktion: Søren Hem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Navne: SH BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Revisor: ELVA NØRAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 tilføjes Navne: SH BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Navne: PBH 25.512 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Direktion: Søren Hem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Revisor: ELVA NØRAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Vedtægter: 1997-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandmarkvej 14, 8544 Mørke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Navne: PBH 25.512 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)