Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-18 fjernes Binavne: FOX PUBLISHING ApS, FOX DENMARK LTD/ApS, FOX DANMARK ApS, FOX CONSULTING ApS, FOX COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 25, 1. 57., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-12 fjernes Navne: FOX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Stiftere: DanaBrix ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 fjernes Direktion: Michael Hartwell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 25, 1. 57., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 176, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2008-12-07 tilføjes Direktion: Michael Hartwell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-07 fjernes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, konsulentvirksomhed, forvaltning og administration iøvrigt, og anden i forbindelse med formålene stående virksomhed. Formålene kan drives i Danmark og i udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-11 tilføjes Vedtægter: 2007-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-11 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 176, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 fjernes Direktion: Michael Hartwell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 176, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-19 tilføjes Direktion: Michael Hartwell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 fjernes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 fjernes Revisor: Reidar Bjaaland Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-03 tilføjes Navne: FOX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-02 fjernes Navne: BRX 264 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 176, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-02 tilføjes Binavne: FOX PUBLISHING ApS, FOX DENMARK LTD/ApS, FOX DANMARK ApS, FOX CONSULTING ApS, FOX COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Navne: BRX 264 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Revisor: Reidar Bjaaland Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Stiftere: DanaBrix ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)