Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Nørskov Laursen | 17.05.2002 | 10.07.2003 | adm. dir |
Hans Peter Kjærbro | 04.06.1997 | 17.05.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Folmer Pedersen | 19.03.2003 | 10.07.2003 | bestyrelse |
Hans Peter Alnor | 19.03.2003 | 10.07.2003 | bestyrelse |
Michael Milland | 19.03.2003 | 10.07.2003 | formand |
Jytte Kjærbro | 17.05.2002 | 19.03.2003 | bestyrelse |
Vagn Svinding-Christensen | 17.01.2001 | 19.03.2003 | bestyrelse |
Jan Nørskov Laursen | 17.01.2001 | 19.03.2003 | bestyrelse |
Gert Agnoletti Pedersen | 17.01.2001 | 19.03.2003 | bestyrelse |
Carsten Holmgaard | 04.06.1997 | 19.03.2003 | formand |
Hans Peter Kjærbro | 04.06.1997 | 17.05.2002 | bestyrelse |
Børge Kristensen | 04.06.1997 | 17.01.2001 | bestyrelse |