Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Offer Rasmussen | 16.06.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Helmer Offer Rasmussen | 16.06.1997 | 11.11.2004 | direktør |
Birger Conrad Offer Rasmussen | 16.06.1997 | 30.06.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Flemming Kahlke | 08.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Helmer Offer Rasmussen | 11.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Offer Rasmussen | 11.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Amand Holtegaard | 11.11.2004 | 08.04.2022 | formand |