Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Mousten Sørensen | 13.06.1997 | 10.08.2004 | direktion |
Niels-Peter Jensen | 13.06.1997 | 27.12.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Juul | 16.05.2002 | 10.08.2004 | bestyrelse |
Flemming Effersø | 11.09.2001 | 10.08.2004 | bestyrelse |
Jørgen Meier Sørensen | 11.09.2001 | 10.08.2004 | formand |
Flemming Effersø | 11.09.2001 | 11.09.2001 | bestyrelse |
Palle Svejstrup | 04.03.1998 | 16.05.2002 | bestyrelse |
Jan Steen Jørgensen | 13.06.1997 | 10.08.2004 | bestyrelse |
Kent Mousten Sørensen | 13.06.1997 | 10.08.2004 | bestyrelse |
Niels-Peter Jensen | 13.06.1997 | 27.12.2001 | bestyrelse |
Kurt Ingvard Sørensen | 13.06.1997 | 04.03.1998 | bestyrelse |