Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 fjernes Navne: LUTON. 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Direktion: John Børs Vabø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Luton, England og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Vedtægter: 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 fjernes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 tilføjes Direktion: John Børs Vabø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 tilføjes Navne: LUTON. 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 fjernes Navne: IP 039 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Navne: IP 039 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)