Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Bestyrelse: Kennet Dahl Kusk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Direktion: Peter Lauring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Navne: FK-DATA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Stiftere: A & A HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med computere og computerprogrammer samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Vedtægter: 2007-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørretorv 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Ingier (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Bestyrelse: Finn Kusk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Direktion: Peter Lauring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Direktion: Finn Kusk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-08 tilføjes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-31 tilføjes Bestyrelse: Vagn Sanggaard Jakobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørretorv 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Bestyrelse: Finn Kusk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Direktion: Finn Kusk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Navne: FK-DATA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Stiftere: A & A HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)