Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hovedbranche | Ejerskaber | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Jesper Sigsgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-01-04)
Den 1999-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Slotsgården 8 Randers ApS. (offentliggjort 2015-02-22)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Anne-Marie Sigsgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Direktion: Anne-Marie Sigsgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2009-05-18 fjernes Direktion: Inger Sigsgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stemannsgade 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stemannsgade 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Revisor: MERCAN INVEST, BORDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stemannsgade 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-19 tilføjes Direktion: Inger Sigsgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Legale ejere: Ellen Kirstine Sigsgaard Hansen (offentliggjort 2015-02-22)
Den 1997-06-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET STEMANNSGADE 1 RANDERS ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1997-06-19 tilføjes Reelle ejere: Ellen Kirstine Sigsgaard Hansen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 1997-06-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-06-19 tilføjes Revisor: MERCAN INVEST, BORDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Stiftere: Ellen Kirstine Sigsgaard Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Vedtægter: 1997-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)