Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1997-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: DAN SMEDIEN A/S. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Vedtægter: 2019-03-18 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Revisor: WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 12, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 7, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 7, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-02-15 tilføjes Revisor: WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2013-02-15 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder i anparter og aktier samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Vedtægter: 2004-06-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2004-02-09 tilføjes Legale ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2004-02-09 fjernes Direktion: René Wagner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-28 tilføjes Direktion: René Wagner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Navne: SKOVBO SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1997-05-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 1997-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-18)
Den 1997-05-28 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Stiftere: DAN SMEDIEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)