Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-06-17 fjernes Binavne: FOUR SEASONS ApS, DERES GAVEGULDSMED ApS, A-REKLAME AF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 fjernes Navne: SIGNAL REKLAME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Revisor: Midtby - Revision v/statsaut. revisor Finn Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Stiftere: Karin Elisabeth Staf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-08-24 fjernes Direktion: Steen Poul Høholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 44, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-30 tilføjes Revisor: Midtby - Revision v/statsaut. revisor Finn Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 44, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Binavne: GROUP 4 ApS, FOUR SEASONS ApS, DERES GAVEGULDSMED ApS, A-REKLAME AF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 fjernes Binavne: GROUP 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som reklamebureau og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Navne: SIGNAL REKLAME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Vedtægter: 1997-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Direktion: Steen Poul Høholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Stiftere: Karin Elisabeth Staf (offentliggjort 2015-02-09)