Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Christian Suhr Kirketerp | 13.08.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Stærkær Frandsen | 21.04.1997 | 13.08.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Christian Suhr Kirketerp | 10.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ahlefeldt-Laurvig | 28.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Skou | 28.05.2010 | formand |
Hans Gade Kock | 16.12.1999 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Stærkær Frandsen | 16.12.1999 | 13.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Skou | 21.04.1997 | 16.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jonathan Sønderskov | 21.04.1997 | 05.03.1999 | bestyrelsesmedlem |