Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Matthiesen | 23.06.1997 | 27.02.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Juul Madsen | 03.09.2009 | 31.05.2012 | bestyrelse |
Bjarne Matthiesen | 23.06.1997 | 27.02.2014 | bestyrelse |
Elin West Matthiesen | 23.06.1997 | 27.02.2014 | bestyrelse |
Ib Thrane | 23.06.1997 | 03.09.2009 | formand |