Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Håkan Lindberg | 01.02.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Thord Kristensson | 18.04.2016 | 01.02.2022 | adm. dir |
Marc Stiebing | 30.07.2015 | 18.04.2016 | direktør |
Anders Matinsson | 07.08.2014 | 30.07.2015 | direktør |
Jesper Raunkær Thomsen | 01.12.1999 | 07.08.2014 | direktør |
Per Björn | 01.12.1999 | 01.12.1999 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.06.1997 | 13.11.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Raunkær Thomsen | 08.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Håkan Lindberg | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Horst Glauner | 01.02.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Fredrik William Wennberg | 25.05.2022 | 08.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Marc Stiebing | 31.10.2019 | 01.02.2022 | formand |
Christian Kruse | 19.04.2018 | 31.10.2019 | formand |
Jesper Thord Kristensson | 18.04.2016 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Niehr | 30.07.2015 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Astrid Eva-Mari Söderlund | 07.08.2014 | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marc Stiebing | 07.08.2014 | 19.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Matinsson | 20.04.2010 | 30.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Boris Andre Lombard | 20.04.2010 | 07.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Marc Stiebing | 12.12.2005 | 20.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christof Alexander Stech | 12.12.2005 | 20.04.2010 | formand |
Nils Leif Lindberg | 14.05.2003 | 02.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Tilman Heise | 11.01.2002 | 02.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
John William Smith | 02.03.2001 | 12.12.2005 | formand |
Per Björn | 02.03.2001 | 26.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Raunkær Thomsen | 01.12.1999 | 07.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Hammargren | 01.12.1999 | 02.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Göte Karlsson | 13.11.1997 | 01.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 01.06.1997 | 13.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.06.1997 | 13.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.06.1997 | 13.11.1997 | formand |