Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsvej 17, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-20 fjernes Navne: HØJRIS MØLLE DAMBRUG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Stiftere: Inge-Lise Schøtt Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-07 fjernes Direktion: Kristian Agesen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 fjernes Revisor: STØVRING REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsvej 17, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-27 tilføjes Direktion: Kristian Agesen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er dambrugsdrift og lignende virksomhed, der er direktionen skønnes forenelig med selskabets fornævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Navne: HØJRIS MØLLE DAMBRUG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Revisor: STØVRING REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Stiftere: Inge-Lise Schøtt Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Vedtægter: 1997-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)