Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Hedegaard Johansen | 16.06.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Johansen | 16.06.1997 | 30.03.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Skov Johansen | 03.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Hedegaard Johansen | 16.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Johansen | 16.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birta Rask Olsen | 17.05.2018 | 09.08.2022 | formand |
Knud Olsen | 02.06.2016 | 17.05.2018 | formand |
Brian Hedegaard-Jensen | 31.05.2000 | 01.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Knud Walther Larsen | 30.06.1998 | 30.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Per Lindorf | 10.10.1997 | 31.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Arne Henriksen | 10.10.1997 | 30.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Knud Olsen | 16.06.1997 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |