Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Laura Marie Josephine Hangartner | 17.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Nellemann Olsen | 07.06.2018 | 17.03.2021 | direktør |
Erling Hedegaard Sørensen | 29.05.2018 | 07.06.2018 | direktør |
Lars Nellemann Olsen | 01.04.2018 | 29.05.2018 | direktør |
Erling Hedegaard Sørensen | 19.06.1997 | 01.04.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Søhus Bruun | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nellemann Olsen | 17.03.2021 | formand |
Laura Marie Josephine Hangartner | 17.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Nygaard | 15.12.2021 | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Jan Schrøder | 15.05.2019 | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hjørdis Lene Hansen | 15.05.2019 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Arne Hansen | 15.05.2019 | 17.03.2021 | formand |
Hjørdis Lene Hansen | 14.03.2018 | 14.05.2019 | formand |
Regitze Hedegaard Sørensen | 29.06.2001 | 15.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erling Hedegaard Sørensen | 19.06.1997 | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hjørdis Lene Hansen | 19.06.1997 | 13.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Holger Sørensen | 19.06.1997 | 29.06.2001 | bestyrelsesmedlem |