Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HALS HAVN INVEST 1 ApS. (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2017-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Direktion: Søren Enggaard (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-30 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Legale ejere: Søren Enggaard (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Navne: S. E. EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Stiftere: Søren Enggaard (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-10 tilføjes Direktion: Søren Enggaard (adm. dir) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2014-01-10 fjernes Direktion: Mattias Manstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 tilføjes Direktion: Mattias Manstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Direktion: Søren Enggaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 126, 9370 Hals (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-01-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2010-01-25 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 126, 9370 Hals (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 126, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 126, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Direktion: Søren Enggaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, finansiering og at være komplementar i "K/S SKJERNVEJ 4 A " og "K/S SKJERNVEJ 4 B". (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-30 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Legale ejere: Søren Enggaard (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Navne: S. E. EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Stiftere: Søren Enggaard (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Vedtægter: 1997-06-30 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)