Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karina Nielsen | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Wagner | 08.04.2015 | formand |
Kenneth Fabritius de Tengnagel | 28.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kim Nielsen | 11.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Peter Rosenkrands | 08.04.2015 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Nielsen | 07.05.2014 | 08.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Edel Solvejg Nielsen | 28.05.2010 | 07.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henning Nielsen | 29.08.2000 | 28.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vinther | 15.05.2000 | 28.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hjort Friderichsen | 15.05.2000 | 29.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jan Milvertz | 27.03.1998 | 29.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Morten Brixtofte | 27.03.1998 | 15.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Hannibal Møller | 27.03.1998 | 15.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Henning Nielsen | 11.06.1997 | 22.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Edel Solvejg Nielsen | 11.06.1997 | 27.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Nancy Laila Hansen | 11.06.1997 | 27.03.1998 | bestyrelsesmedlem |