Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 227-5, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-08 fjernes Bestyrelse: Tina Wendelboe Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Direktion: Flemming Mann Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-08 fjernes Navne: MANN INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Stiftere: Flemming Mann Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-12-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 227-5, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 227-5, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2003-11-18)
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-23 fjernes Bestyrelse: Mads Roikjer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Bestyrelse: Corina Maude Urioste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Bestyrelse: Martin Roulund Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-13 tilføjes Bestyrelse: Mads Roikjer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-13 tilføjes Direktion: Flemming Mann Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Roulund Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-29 fjernes Bestyrelse: Sara Maria Franch-Mærkedahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i CD A/S samt øvrige investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-03 tilføjes Navne: MANN INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 fjernes Navne: MP HOLDING 1 A/S (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2003-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-03 tilføjes Vedtægter: 2003-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 227-5, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2003-11-18)
Den 2003-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 2-4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-03 tilføjes Bestyrelse: Sara Maria Franch-Mærkedahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-08-27 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-12-19)
Den 2001-02-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2001-07-13)
Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2001-07-13)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Bestyrelse: Tina Wendelboe Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Direktion: Flemming Mann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 tilføjes Navne: MP HOLDING 1 A/S (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2001-02-15 fjernes Navne: BUSINESS LINE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2001-01-17)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-25 fjernes Bestyrelse: Vagn Thorup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-28 tilføjes Bestyrelse: Vagn Thorup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2001-01-17)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 fjernes Bestyrelse: Børge Niels-Juel Wendelboe Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 2-4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-30 tilføjes Bestyrelse: Børge Niels-Juel Wendelboe Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Direktion: Flemming Mann Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Navne: BUSINESS LINE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Stiftere: Flemming Mann Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)