Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANEX ApS. (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 4, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Binavne: IMPERIAL PRODUCTION ApS, IMPERIAL INTERNATIONAL ApS, IMPERIAL HOLDING ApS, IMPERIAL GROUP ApS, IMPERIAL ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Direktion: Anette Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-21 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Legale ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Navne: VBP 1 ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af 1 direktør. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Verner Bach Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2015-05-18 tilføjes Vedtægter: 2015-05-18 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2015-05-18 fjernes Direktion: Poul Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion, konsulent- og investeringsvirksomhed, herunder i fast ejendom. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2014-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-12-01 tilføjes Vedtægter: 2014-12-01 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 4, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2014-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2013-12-05 tilføjes Direktion: Poul Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2013-12-05 fjernes Direktion: Verner Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2013-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Binavne: IMPERIAL FILM INTERNATIONAL ApS, IMPERIAL FILM HOLDING ApS, IMPERIAL FILM GROUP ApS, IMPERIAL FILM CORPORATION ApS, IMPERIAL FILM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: John F. Kennedys Plads 1, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: John F. Kennedys Plads 1, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 22, 9490 Pandrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 22, 9490 Pandrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 22, 9490 Pandrup (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2006-08-24 tilføjes Navne: VBP 1 ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-08-23 fjernes Navne: 190277 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2003-10-13 fjernes Revisor: EHK HOLDING ApS, TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-20 tilføjes Legale ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2003-07-20 tilføjes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2002-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 22, 9490 Pandrup (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2002-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 28, 9490 Pandrup (offentliggjort 2000-03-28)
Den 2002-10-25 tilføjes Revisor: TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 28, 9490 Pandrup (offentliggjort 2000-03-28)
Den 2000-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-20 tilføjes Navne: 190277 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-19 fjernes Navne: VGH NR. 819 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-19 tilføjes Direktion: Verner Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Direktion: Peter Frank Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 21, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-21 tilføjes Binavne: IMPERIAL FILM INTERNATIONAL ApS, IMPERIAL FILM HOLDING ApS, IMPERIAL FILM GROUP ApS, IMPERIAL FILM CORPORATION ApS, IMPERIAL FILM ApS, IMPERIAL PRODUCTION ApS, IMPERIAL INTERNATIONAL ApS, IMPERIAL HOLDING ApS, IMPERIAL GROUP ApS, IMPERIAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Direktion: Peter Frank Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-21 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Navne: VGH NR. 819 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, EHK HOLDING ApS, Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 1997-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)