Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Kristiansen | 02.06.1997 | 20.01.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Beuchert Therkelsen | 21.01.2005 | 20.01.2015 | bestyrelse |
Grethe Kristiansen | 21.01.2005 | 20.01.2015 | formand |
Nauja Høegh | 11.08.2000 | 22.09.1997 | formand |
Kaj Kristiansen | 02.06.1997 | 20.01.2015 | bestyrelse |
Jens Sønderby Pedersen | 02.06.1997 | 11.08.2000 | bestyrelse |