Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-22 tilføjes Vedtægter: 2023-11-22 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-22 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej Nord 45, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-03-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2017-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej Nord 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej Nord 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 66, 3., 8800 Viborg (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Hjemmeside: www.inner-circle.dk (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hartmut_abl@inner-circle.dk (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2014-09-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive handel og industri. Formålet er endvidere at drive udlejningsvirksomhed gennem foretagelse af anlægsinvestering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Vedtægter: 2006-05-18 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 1997-10-09 tilføjes Navne: INNER CIRCLE FINANCE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1157 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-08 tilføjes Direktion: Hartmut Walter Abl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-08 tilføjes Legale ejere: Hartmut Walter Abl (offentliggjort 2015-04-20)
Den 1997-10-08 tilføjes Reelle ejere: Hartmut Walter Abl (offentliggjort 2017-09-29)
Den 1997-10-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 66, 3., 8800 Viborg (offentliggjort 2017-06-06)
Den 1997-05-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1157 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-28)
Den 1997-05-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)